Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-03-21 fjernes Navne: HENNING EGEBJERG JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Revisor: Bent Hardy Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 fjernes Direktion: Jens Henning Egebjerg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation, handel, installation af vand, varme og sanitet, samt smedearbejde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-04 tilføjes Vedtægter: 1982-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sverigesvej 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Direktion: Jens Henning Egebjerg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Navne: HENNING EGEBJERG JENSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Revisor: Bent Hardy Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)