Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Knuth Danielsen | 04.07.2005 | 29.11.2021 | direktør |
Mogens Otto Knuth Danielsen | 26.05.1976 | 04.07.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ida-Marie Danielsen | 15.09.2014 | 29.11.2021 | formand |
Jens Malmmose | 10.12.2013 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Vibeke Larsen | 10.12.2013 | 15.09.2014 | formand |
Tina Knuth Danielsen | 01.07.1999 | 10.12.2013 | formand |
Thomas Knuth Danielsen | 26.05.1976 | 29.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Otto Knuth Danielsen | 26.05.1976 | 10.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Danielsen | 26.05.1976 | 01.07.1999 | formand |