Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bach Jensen | 23.12.1975 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Erik Bach | 23.12.1975 | 14.10.1993 | direktør |
Inger Bach Petersen | 23.12.1975 | 13.01.1992 | direktør |
Lars Bach Jensen | 23.12.1975 | 06.03.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lasse Erik Bach Jensen | 24.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund | 18.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bach Jensen | 23.12.1975 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lilian Jensen | 23.12.1975 | 24.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
Søren Erik Bach | 23.12.1975 | 18.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Helen Birthe Bach Skovbo | 23.12.1975 | 25.11.1999 | bestyrelsesmedlem |