Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1998-12-14 fjernes Navne: AAGE RENE ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerdalsvej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 fjernes Bestyrelse: Ole Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 fjernes Direktion: Karen Grethe Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Bestyrelse: Karen Grethe Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-18 fjernes Direktion: Aage Rene Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-21 tilføjes Vedtægter: 1986-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerdalsvej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Bestyrelse: Karen Grethe Andersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Direktion: Aage Rene Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Navne: AAGE RENE ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)