Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Binavne | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2005-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SVEISTRUP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2008-02-21 sletter virksomheden Ejerskaber: SVEISTRUP A/S. (offentliggjort 2018-12-28)
Den 2011-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: WKS HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-05-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ejendommen Abildgårdsparken 4 ApS. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2018-12-28 sletter virksomheden Ejerskaber: SVEISTRUP A/S. (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Bestyrelse: Birthe Anne-Lise Sveistrup (bestyrelse) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Binavne: O. Sveistrup Elektronik af 1988 ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Direktion: Olaf Kristian Sveistrup (direktion) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Legale ejere: Olaf Kristian Sveistrup (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Navne: O. SVEISTRUP ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Olaf Kristian Sveistrup (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-11-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 tilføjes Vedtægter: 2019-06-18 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-06 tilføjes Binavne: O. Sveistrup Elektronik af 1988 ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-05-05 fjernes Binavne: O. SVEISTRUP ELEKTRONIK AF 1988 A/S (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Navne: O. SVEISTRUP ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-04-16 fjernes Navne: O. SVEISTRUP A/S (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-04-17 tilføjes Vedtægter: 2019-04-17 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-04-16 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-06-30 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-10-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-09-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-06-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-05-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-23 tilføjes Bestyrelse: Lars Kristian Sveistrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-02-23 fjernes Bestyrelse: Hans Robin Philip (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2018-02-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-10 tilføjes Bibranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2010-12-10 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2010-12-09 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: ose@sveistrup.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2004-02-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Robin Philip (bestyrelse) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2004-02-18 fjernes Bestyrelse: Poul Michael Svanholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ose@sveistrup.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ingeniør- og agenturvirksomhed (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.367.250,00 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Legale ejere: Olaf Kristian Sveistrup (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Reelle ejere: Olaf Kristian Sveistrup (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Vedtægter: 1999-03-08 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1997-03-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1996-10-28 tilføjes Bestyrelse: Poul Michael Svanholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 fjernes Bestyrelse: Aage Cato Spang-Hanssen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 1996-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-06-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 1988-03-15 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-12)
Den 1973-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgårdsparken 4, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-08-10 tilføjes Bestyrelse: Aage Cato Spang-Hanssen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-10 tilføjes Binavne: O. SVEISTRUP ELEKTRONIK AF 1988 A/S (offentliggjort 2019-05-06)
Den 1973-08-10 tilføjes Direktion: Olaf Kristian Sveistrup (direktion) (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1973-08-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med el-installationsmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-08-10 tilføjes Navne: O. SVEISTRUP A/S (offentliggjort 2019-05-06)
Den 1973-08-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 1973-08-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 1973-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-10)
Den 1973-08-10 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010, Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 1973-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-10)