Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gunner Smidt | 24.07.1973 | 01.04.2020 | 90,00-99,99% | 90,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
BYGGESELSKABET 1/10 2008 ApS (CVR 31777267) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 01.10.2008 | 10.07.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
HESSELVIG DAMBRUG A/S (CVR 56382011) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 11.05.1976 | 27.10.2023 | 100,00% | 100,00% |