Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Børge Jensen | 30.03.1977 | 31.05.2011 | direktion |
Ejner Lundin Frandsen | 30.03.1977 | 05.03.1993 | direktion |
Jørn Milvang-Jensen | 30.03.1977 | 05.03.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejner Lundin Frandsen | 30.03.1977 | 04.04.1989 | bestyrelse |
Jørn Milvang-Jensen | 30.03.1977 | 04.04.1989 | bestyrelse |
Jens Ole Korch | 30.03.1977 | 04.04.1989 | bestyrelse |