Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 90, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Jens Kastrup (direktion) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Legale ejere: JEBRAKA ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-02 tilføjes Legale ejere: JEBRAKA ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-02 fjernes Legale ejere: Jens Kastrup, Lene Annette Kastrup, Jørgen Holst Sølund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-01 fjernes Legale ejere: JEBRAKA ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Navne: HABECA FINANS ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2006-05-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2005-08-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Reelle ejere: Jens Kastrup (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Jens Kastrup (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2017-09-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, produktion, finansiering og investering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2014-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2014-09-20 tilføjes Vedtægter: 2014-09-20 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2014-09-20 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Revisor: Ole Birger Neerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2005-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-05-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2005-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-08-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2002-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotsparken 90, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2002-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 23, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-19 tilføjes Revisor: Ole Birger Neerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-19 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-15 tilføjes Legale ejere: JEBRAKA ApS, Jens Kastrup, Lene Annette Kastrup, Jørgen Holst Sølund (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1995-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1995-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensvej 23, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-21 tilføjes Direktion: Jens Kastrup (direktion) (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-09-21 tilføjes Navne: HABECA FINANS ApS (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET E DEIBORG I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-09-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 1976-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-21)