Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Majgaard Jensen | 11.06.2009 | 27.10.2010 | direktion |
Svenn Haargaard | 14.11.1972 | 11.06.2009 | direktion |
Arne Haargaard | 14.11.1972 | 11.02.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Majgaard Jensen | 11.06.2009 | 27.10.2010 | bestyrelse |
Palle Lindskov Jensen | 11.06.2009 | 27.10.2010 | bestyrelse |
Anders Lindskov Jensen | 11.06.2009 | 27.10.2010 | formand |
Jens Haargaard | 20.04.2001 | 11.06.2009 | bestyrelse |
Mads Haargaard | 20.04.2001 | 11.06.2009 | bestyrelse |
Erik Haargaard | 20.04.2001 | 11.06.2009 | formand |
Svenn Haargaard | 14.11.1972 | 11.06.2009 | bestyrelse |
Arne Haargaard | 14.11.1972 | 20.04.2001 | bestyrelse |