Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Absalonsvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 fjernes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 fjernes Navne: J. HANSEN BYG HERNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-16 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-16 fjernes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 tilføjes Revisor: AH INVEST, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 fjernes Revisor: B.F. Revision v/Bent Klejnstrup Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 tilføjes Revisor: B.F. Revision v/Bent Klejnstrup Frandsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 fjernes Revisor: KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 tilføjes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2001-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-05 fjernes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage køb, salg udlejning af faste ejendomme, udstykning heraf, finansieringsvirksomhed samt køb og salg af langvarige forbrugsgoder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 tilføjes Vedtægter: 1996-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-31 fjernes Bestyrelse: Evy Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-13 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I HERNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsvej 6, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-26 tilføjes Bestyrelse: Evy Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Direktion: Jørgen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-26 tilføjes Navne: J. HANSEN BYG HERNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I HERNING ApS, KPMG C.JESPERSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)