Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@cobo.as (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-07 tilføjes Direktion: Mikkel Bothe (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-07 fjernes Direktion: Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2023-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-22 tilføjes Direktion: Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2017-12-22 fjernes Direktion: Orla Kjeld Bothe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2015-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2011-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Levysgade 14, 2., 8700 Horsens (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2011-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 9, 2. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2008-12-15 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2008-12-15 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2007-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessensgade 9, 2. th., 8700 Horsens (offentliggjort 2007-09-06)
Den 2007-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2004-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2004-06-28 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2003-06-26 tilføjes Direktion: Orla Kjeld Bothe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-26 fjernes Direktion: Peter Sommer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-18 tilføjes Legale ejere: PBH NR. 21.254 ApS (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2002-02-18 tilføjes Reelle ejere: Orla Kjeld Bothe (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2004-11-01)
Den 2000-10-31 fjernes Hovedbranche: Biografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2005-05-02)
Den 2000-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens (offentliggjort 2000-08-18)
Den 2000-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2000-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lichtenbergsgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2000-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 30, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-18 tilføjes Direktion: Peter Sommer Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-18 fjernes Direktion: Orla Kjeld Bothe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med og investering i fast ejendom og værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-18 tilføjes Navne: B & I EJENDOMME ApS (offentliggjort 2000-05-02)
Den 2000-04-17 fjernes Navne: TEATERBIOGRAFERNE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-04-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-18 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-18 tilføjes Vedtægter: 2000-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-04-08 tilføjes Navne: TEATERBIOGRAFERNE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-04-07 fjernes Navne: N.I.E.T.H.E. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensballe Strandvej 30, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-28 tilføjes Direktion: Orla Kjeld Bothe (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1976-06-28 tilføjes Hovedbranche: Biografer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-28 tilføjes Navne: N.I.E.T.H.E. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1976-06-28 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 4.1.00 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)