Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anders Dorph Herbo(virk.: 20) Reelle ejere | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % | 5,00 % |
Anne Dorph Herbo(virk.: 22) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 4,55 % |
Pct. | 2,38 % | 2,38 % | 2,38 % | 4,76 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen(virk.: 100) | 14,29 % | 16,33 % | 22,45 % | 34,69 % |
Hans Preben Herbo(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Inge Gudrun Langkilde(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Moeslund(virk.: 26) | 23,53 % | 47,06 % | 47,06 % | 70,59 % |
Jørn Idziak(virk.: 19) | 0 % | 0 % | 0 % | 25,00 % |
Flemming Hother Obelitz Tvermoes(virk.: 22) | 0 % | 4,76 % | 23,81 % | 47,62 % |
Jan Herbo-Rasmussen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Brian Vejltoft(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lise Dorph Herbo(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 10,63 % | 15,42 % | 20,79 % | 37,12 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Anders Dorph Herbo | 18.09.2013 | Munke Bjergbyvej 19, 4190 Munke Bjergby |
Anne Dorph Herbo | 31.12.2021 | Kr Helsinge Strandv 69A, 4281 Gørlev |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Inge Gudrun Langkilde | ||
Brian Vejltoft | ||
Hans Moeslund | ||
Gregers Rolighed Lauridsen | 01.05.2013 | Rungsted Strandvej 36A, 2960 Rungsted Kyst |
Lise Dorph Herbo | ||
Jørn Idziak | ||
Jan Herbo-Rasmussen | 01.12.2021 | Elsdyrvej 17, 4623 Lille Skensved |
Aktive virksomheder: (14) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BYGMESTER-, SNEDKER- OG MALERSKOLEN VED HOLBÆK | 11587089 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
BØJE EJENDOM ApS | 24232689 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
BØJE HOLDING ApS | 25157850 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CECILIE EMILIE HOLDING ApS | 30278666 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
CLAUS NIELSEN'S BLIK OG VVS ApS | 29625336 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) |
Dødsboet efter Anders Pilegaard Jespersen | 10221757 | Aktiv | Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (011100) |
E/F Fruergaarden | 86611813 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
EJENDOMSSELSKABET BØJE PEDERSEN ApS | 29915741 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Ejendommen Nytorv 4 v/Jonna Pedersen | 34654700 | Aktiv | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejendomsselskabet Løvegade 68-70 ApS | 41159693 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Ejerlejlighedsforen Nansensgade | 54755015 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
LINDBOLIG A/S | 29388059 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Lægehuset 39-41 ApS | 25602900 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
MILPHARM ApS | 35814159 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Investeringsselskaber (643030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
28.09.2017 | 135,43 (km) | Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C | Sæbygårdsalle 9, 4291 Ruds Vedby |
24.11.2019 | 135,43 (km) | Sæbygårdsalle 9, 4291 Ruds Vedby | Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C |
04.02.2021 | 2,76 (km) | Frederiksberg Alle 18, 1820 Frederiksberg C | Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V |
15.12.2021 | 138,39 (km) | Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V | Rådhuspladsen 7, 4200 Slagelse |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 07.04.2022 og angivet som gældende fra 28.02.2017 (1863 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
DANIMEX ApS | 55706611 |
DANIMEX COMMUNICATION A/S | 29669015 |
DANIMEX HOLDING A/S | 27278256 |
Danimex Nordics ApS | 38726293 |
DANIMEX PROPERTY ApS | 28135793 |
Danimpex v/A Karaca | 27082181 |
DAN IMPORT/EXPORT V/ERIK HØLVIG THIERRY ANDERSEN | 11177972 |
Danina ApS | 41637471 |
Danina Limited ApS | 41637471 |
Daninco A/S | 37364150 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anders Dorph Herbo(virk.: 20) Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Anne Dorph Herbo(virk.: 22) Reelle ejere | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Pct. | 62 % | 0 % | 0 % | 5 % | 29 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden. | 29 | 0 | 0 | 35 | 29 | 7 |
Hans Preben Herbo(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Inge Gudrun Langkilde(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hans Moeslund(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 |
Jørn Idziak(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
Flemming Hother Obelitz Tvermoes(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Jan Herbo-Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Brian Vejltoft(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lise Dorph Herbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sum | 26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
Pct. | 23 % | 0 % | 0 % | 36 % | 34 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anders Dorph Herbo(virk.: 20) Reelle ejere | 12 | 14 | 1 | 15 |
Anne Dorph Herbo(virk.: 22) Reelle ejere | 11 | 17 | 2 | 17 |
Sum | 23 | 31 | 3 | 32 |
Pct. | 26 % | 35 % | 3 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gregers Rolighed Lauridsen(virk.: 100) Ikke aktiv i virksomheden | 59 | 35 | 6 | 33 |
Hans Preben Herbo(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 9 | 8 | 1 | 0 |
Inge Gudrun Langkilde(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Hans Moeslund(virk.: 26) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 6 | 2 | 9 |
Jørn Idziak(virk.: 19) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 4 | 1 | 16 |
Flemming Hother Obelitz Tvermoes(virk.: 22) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 1 | 0 | 5 |
Jan Herbo-Rasmussen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 0 | 1 |
Brian Vejltoft(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lise Dorph Herbo(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 111 | 60 | 11 | 64 |
Pct. | 45 % | 24 % | 4 % | 26 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |