Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-09-11 fjernes Binavne: KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION ApS, ERHVERVSREVISORERNES DATASERVICE ApS, ERHVERVSREVISORERNE ApS, BIRKERØD ERHVERVSREVISION ApS, ARRISCO INTERNATIONAL CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 1, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 fjernes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 5. APRIL 1988 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Revisor: Frank Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-17 fjernes Direktion: Lee Yung Schmidt Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2004-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørgaardsvej 1, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-12-02)
Den 2004-08-24 tilføjes Direktion: Lee Yung Schmidt Weinreich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhverv som revisionsvirksomhed med de til enhver tid for en moderne revisionsvirksomhed tilknyttede naturlige aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 5. APRIL 1988 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-23 fjernes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 5. APRIL 1988 - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-08-24 tilføjes Revisor: Frank Holst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-24 tilføjes Vedtægter: 2004-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-19 fjernes Revisor: SV.O. TRUE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-24 fjernes Direktion: Jørn Ove Schmidt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø (offentliggjort 2002-12-02)
Den 2002-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 7, 1., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Lundtoftevej 7, 1., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2000-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 98, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-06-13)
Den 2000-10-30 fjernes Binavne: LYNGBY ERHVERVSREVISION - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Kongevej 98, 1., 1850 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-06-13)
Den 2000-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Lundtoftevej 7, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Revisor: SV.O. TRUE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-02-12 fjernes Revisor: Arne Peter Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 fjernes Binavne: LYNGBY ERHVERVSREVISION ApS, KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-13 tilføjes Revisor: Arne Peter Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-31 fjernes Revisor: Bjarne Bolvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-09 tilføjes Navne: REVISIONSSELSKABET AF 5. APRIL 1988 - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-08 fjernes Navne: LEIF F. JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Direktion: Leif Finni Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-08 fjernes Revisor: Reg. revisor Jørn Schmidt HD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1987-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1986-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Lundtoftevej 7, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-28 tilføjes Binavne: LYNGBY ERHVERVSREVISION ApS, KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION ApS, LYNGBY ERHVERVSREVISION - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION - STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, KØBENHAVNS ERHVERVSREVISION ApS, ERHVERVSREVISORERNES DATASERVICE ApS, ERHVERVSREVISORERNE ApS, BIRKERØD ERHVERVSREVISION ApS, ARRISCO INTERNATIONAL CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Direktion: Leif Finni Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Navne: LEIF F. JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Revisor: Reg. revisor Jørn Schmidt HD, Bjarne Bolvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)