Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-10-28 fjernes Binavne: STOFA KOMMUNIKATIONSNET VÆGGERLØSE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET TYLSTRUP ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET STUBBEKØBING ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SORØ ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SLAGELSE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SKÆLSKØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET NØRAGERSMINDE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET NÆSTVED ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET LØJT KIRKEBY ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET KORINTH ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET JERSLEV ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET IDESTRUP ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HÅRBY ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HELSINGØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HAVREBJERG ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HARLEV ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET FÅBORG ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET DRAGØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET AARHUS VEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier i selskaber, der opretter og driver kabelantenneanlæg, samt at yde lån, anden finansiering og administration til sådanne selskaber (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Vedtægter: 2002-10-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Uraniavej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-11 fjernes Direktion: Ole Lindstrøm Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-11 fjernes Kontaktoplysninger: stofa@stofa.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-11 fjernes Navne: STOFA KOMMUNIKATIONSNET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: stofa@stofa.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-05 tilføjes Direktion: Ole Lindstrøm Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-05 fjernes Direktion: Karlo Hedeholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Karlo Hedeholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 fjernes Direktion: Knud Åge John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-30 fjernes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1981-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uraniavej 6, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-03 tilføjes Binavne: STOFA KOMMUNIKATIONSNET VÆGGERLØSE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET TYLSTRUP ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET STUBBEKØBING ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SORØ ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SLAGELSE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET SKÆLSKØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET NØRAGERSMINDE ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET NÆSTVED ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET LØJT KIRKEBY ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET KORINTH ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET JERSLEV ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET IDESTRUP ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HÅRBY ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HELSINGØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HAVREBJERG ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET HARLEV ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET FÅBORG ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET DRAGØR ApS, STOFA KOMMUNIKATIONSNET AARHUS VEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Direktion: Knud Åge John Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-03 tilføjes Navne: STOFA KOMMUNIKATIONSNET HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Revisor: DELOITTE BUSINESS CONSULTING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)