Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbyvej 2, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbyvej 4, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2022-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-18 tilføjes Vedtægter: 2022-11-18 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-09-03 tilføjes Bestyrelse: Anne Holmslund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-05)
Den 2017-01-13 fjernes Bestyrelse: Anna Margrethe Inga Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: j.p.j@mail.tele.dk (offentliggjort 2011-08-04)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-27 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbyvej 4, 5260 Odense S (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2007-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2005-07-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørstedsgade 12, 5000 Odense C (offentliggjort 2005-07-11)
Den 2005-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 26-28, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: 510@edc.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: 510@edc.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, bebygge og admini- strere fast ejendom til frugtbargørelse af kapitalen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-11-18)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 1994-12-30 fjernes Bestyrelse: Eigil Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-03-21 fjernes Revisor: Ove Holbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas B.Thriges Gd. 26-28, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-05 tilføjes Bestyrelse: Eigil Johansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1973-04-05 tilføjes Direktion: Jørgen Peder Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1973-04-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-05 tilføjes Legale ejere: Jørgen Peder Johansen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1973-04-05 tilføjes Navne: HØJBY BYGGESELSKAB A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-05 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Peder Johansen (offentliggjort 2017-10-04)
Den 1973-04-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1973-04-05 tilføjes Revisor: Ove Holbæk, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)