Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 20, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Direktion: Anette Sponholtz (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Legale ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Navne: MG-STÅL ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Reelle ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2003-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET SØREN NYMARKSVEJ 21A, HØJBJERG ApS. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2022-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-30 tilføjes Legale ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-04-30 tilføjes Reelle ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-04-30 fjernes Reelle ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-04-29 fjernes Reelle ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2021-10-06 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-10-05 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Majsmarken 20, 8520 Lystrup (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-08-13 tilføjes Direktion: Anette Sponholtz (direktør) (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2021-08-13 fjernes Direktion: Max Frandsen Gønget (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-10 fjernes Legale ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2021-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-08-16)
Den 2021-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-30 tilføjes Legale ejere: Max Frandsen Gønget, Anette Sponholtz, Henrik Gønget (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2020-01-29 fjernes Legale ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-30 tilføjes Reelle ejere: Anette Sponholtz, Henrik Gønget, Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-01-29 fjernes Reelle ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-09-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2019-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-01-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2014-01-01 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 fjernes Revisor: Statsaut. Revisor Poul Bak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Børupvej 184, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2007-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 151, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-09-25)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 151, 1., 8270 Højbjerg (offentliggjort 2002-09-25)
Den 2002-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkvænget 16, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1996-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1996-09-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, håndværk samt investering (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1996-09-23 tilføjes Legale ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2020-01-30)
Den 1996-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1996-09-23 tilføjes Vedtægter: 1996-09-23 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvænget 16, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-26 tilføjes Direktion: Max Frandsen Gønget (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1975-11-26 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-11-26 tilføjes Navne: MG-STÅL ApS (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1975-11-26 tilføjes Reelle ejere: Max Frandsen Gønget (offentliggjort 2020-01-30)
Den 1975-11-26 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1975-11-26 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1975-11-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1975-11-26 tilføjes Revisor: Statsaut. Revisor Poul Bak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-01)
Den 1975-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-01)