Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1992-07-21 fjernes Navne: Ø. R. SELSKABET FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Bestyrelse: Revisor Solveig Johannessen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Regnskabs år: --12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Revisor: Christian Jørgen Danvill (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 fjernes Bestyrelse: Sven Henning Eghoff (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-02 fjernes Direktion: Morten Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-19 fjernes Direktion: Ritta Aase Eghoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivnings- og revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-26 tilføjes Vedtægter: 1976-10-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindenovsgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Bestyrelse: Sven Henning Eghoff (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Direktion: Ritta Aase Eghoff (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Navne: Ø. R. SELSKABET FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Revisor: Christian Jørgen Danvill (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)