Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Frederiksen | 24.11.1972 | 02.05.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Kirsten Bekkel Frederiksen | 15.12.2010 | 02.05.2019 | formand |
Jacob Frederiksen | 26.06.2001 | 02.05.2019 | bestyrelse |
Hans Frederiksen | 24.11.1972 | 02.05.2019 | bestyrelse |
Mads Frederiksen | 24.11.1972 | 02.05.2019 | bestyrelse |
Jens Christian Frederiksen | 24.11.1972 | 30.07.1992 | bestyrelse |