Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-08-28 fjernes Navne: BYGGESELSKABET GEMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jydekrogen 7, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Bestyrelse: Christian Bennet Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-25 fjernes Direktion: Hans Ringlund Lunau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 tilføjes Direktion: Hans Ringlund Lunau (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-25 fjernes Direktion: Erling Karl Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom og udlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-13 tilføjes Vedtægter: 1996-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Anker Engelbrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-17 fjernes Bestyrelse: Jørgen Henning Eiberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jydekrogen 7, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Henning Eiberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Direktion: Erling Karl Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET GEMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Revisor: Ri, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)