Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1993-05-17 fjernes Navne: ApS AF 11/1 1973, NYBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Vindingevej 15, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Revisor: Revisionsanstalten for Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Bestyrelse: Hans Valdemar Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 fjernes Direktion: Flemming Johannes Kroer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-12 tilføjes Navne: ApS AF 11/1 1973, NYBORG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-11 fjernes Navne: ApS FLINVA BYG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-29 tilføjes Vedtægter: 1992-07-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Vindingevej 15, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Valdemar Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Direktion: Flemming Johannes Kroer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Navne: ApS FLINVA BYG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Revisor: Revisionsanstalten for Fyn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)