Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-08-07 tilføjes Interessenter: Søren Ryge Petersen (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-08-06 fjernes Interessenter: Jørn Pagh Bertelsen (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2021-10-01 tilføjes Interessenter: Ole Roland Therkildsen, Mogens Jensen, Jørn Pagh Bertelsen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Interessenter: Preben Lisberg, Michael Haagensen Ibsen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-12-04 fjernes Interessenter: Svend Hjulmand (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Lufthavnsvej 3, 8410 Rønde (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Interessenter: Svend Hjulmand, Preben Lisberg, Peter Skovgaard Jensen, Michael Haagensen Ibsen, Jørgen Rygaard Aaby Rasmussen (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: joergen.aaby@gmail.com (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydesmindevej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2015-06-30 fjernes Interessenter: Ove Lund Nielsen (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydesmindevej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2015-08-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ydesmindevej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-01 tilføjes Interessenter: Lars Vinther Christensen (offentliggjort 2001-07-17)
Den 2001-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ydesmindevej 6, 8560 Kolind (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Barkærvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2001-06-12)
Den 2001-03-28 tilføjes Interessenter: Niels Ebbe Martin Lykke-Hansen (offentliggjort 2001-07-02)
Den 2001-03-28 fjernes Interessenter: Jørgen Rygaard Aaby Rasmussen, Benny Jensen (offentliggjort 2001-07-02)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1995-04-06 tilføjes Interessenter: Ove Lund Nielsen, Jørgen Rygaard Aaby Rasmussen, Jørgen Andersen, Erik Jens-Christian Berg, Benny Jensen (offentliggjort 2015-08-31)
Den 1965-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barkærvej 1, 8410 Rønde (offentliggjort 2001-06-12)
Den 1965-12-17 tilføjes Hovedbranche: Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-12-17 tilføjes Navne: PUMPELAGET KORUP SØ I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1965-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)