Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Binavne: DANSK FLYFORSIKRINGSGRUPPE ApS, 3 L ELECTRONIC CONSULT ApS, 3 L ELECTRONIC CONSTRUCT ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Direktion: Thomas Øiseth Munkholm (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Legale ejere: WEIBEL SCIENTIFIC A/S (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Navne: SCANDINAVIAN MINIMUM FOSSIL ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Reelle ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-10-09 tilføjes Vedtægter: 2017-10-09 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-11-01 tilføjes Legale ejere: WEIBEL SCIENTIFIC A/S (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-11-01 fjernes Legale ejere: Erik Tingleff Larsen (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-11-01 tilføjes Reelle ejere: Tina Munkholm Larsen Møller, Thomas Øiseth Munkholm (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2016-10-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2016-09-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-03 tilføjes Direktion: Thomas Øiseth Munkholm (adm. dir.) (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2015-09-03 fjernes Direktion: Erik Tingleff Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering, handel og rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor områderne HI-FI, materiel, professionelt elektronisk materiel og nautisk elektro- nisk udstyr samt udvikling og produktion af andet elek- tronisk specialudstyr (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2014-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2018-04-17)
Den 2014-09-25 tilføjes Vedtægter: 2014-09-25 (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2014-09-25 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-27 fjernes Binavne: 3L ELECTRONIC CONSULT ApS 3L ELECTRONIC CONSTRUCT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-26 fjernes Direktion: Pia Susanne Munkholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-02-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2000-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2000-11-01)
Den 2000-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvang 30, 3450 Allerød (offentliggjort 2000-11-01)
Den 2000-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1996-12-23 tilføjes Legale ejere: Erik Tingleff Larsen (offentliggjort 2017-02-14)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stumpedyssevej 40, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-31 tilføjes Binavne: 3L ELECTRONIC CONSULT ApS 3L ELECTRONIC CONSTRUCT ApS, DANSK FLYFORSIKRINGSGRUPPE ApS, 3 L ELECTRONIC CONSULT ApS, 3 L ELECTRONIC CONSTRUCT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Direktion: Pia Susanne Munkholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-31 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN MINIMUM FOSSIL ApS (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1976-12-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1976-12-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1976-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1976-12-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-17)
Den 1976-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-17)