Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1990-12-14 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 19/9 1918 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Bestyrelse: Bjørn Nierich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Direktion: Max Jacob Nierich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-29 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 19/9 1918 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 fjernes Navne: ALF. R. NIERICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-28 fjernes Bestyrelse: Erik Christoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-22 tilføjes Vedtægter: 1990-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-23 fjernes Bestyrelse: Ellen Elise Nierich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Navne: ALF. R. NIERICH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 fjernes Navne: MAX NIERICH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhambravej 15, 1826 Frederiksberg C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Bestyrelse: Ellen Elise Nierich (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Direktion: Max Jacob Nierich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Navne: MAX NIERICH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)