Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2015-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 35, 9990 Skagen (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Navne: A/S POMIDOR EJENDOMSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-04-16 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Revisor: W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2015-12-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2013-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-30 fjernes Bestyrelse: Jørgen Skov Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-01-30 fjernes Direktion: Jørgen Skov Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 35, 9990 Skagen (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 35, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-07 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-03 fjernes Bestyrelse: Anja Carlslund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-19 tilføjes Bestyrelse: Anja Carlslund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 fjernes Bestyrelse: Per Skov Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Direktion: Jørgen Skov Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2005-05-19 fjernes Direktion: Per Skov Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-21 tilføjes Bestyrelse: Ann Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-06-20 fjernes Bestyrelse: Knud Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-21 tilføjes Direktion: Per Skov Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Direktion: Knud Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1997-02-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1997-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering, restaurationsvirksomhed og udlejning (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1997-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer eller af en direktør (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1997-02-07 tilføjes Vedtægter: 1997-02-07 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1992-12-08 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR WILLY KRAGH (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-22 fjernes Revisor: FRANK MØLLER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-04-16 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-09-30 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1985-04-16 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-04-16 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1972-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Laurentii Vej 35, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-27 tilføjes Bestyrelse: Knud Simonsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-27 tilføjes Direktion: Knud Simonsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-27 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-27 tilføjes Navne: A/S POMIDOR EJENDOMSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1972-10-27 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1972-10-27 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1972-10-27 tilføjes Revisor: FRANK MØLLER A/S, STATSAUTORISERET REVISOR WILLY KRAGH, W. KRAGH A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-01-21)
Den 1972-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)