Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Bengt Hubertus Harboe-Schmidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bibranche: Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Dimitre Vassilev Popov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-01 fjernes Navne: QRS 29 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-07-01 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Bestyrelse: Bjørn Stiedl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-22 fjernes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-15 fjernes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og indsutri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-18 tilføjes Vedtægter: 1993-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Bestyrelse: Peter Reimesch Koefoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Bestyrelse: Tine Kyster Ørbekker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Direktion: Peter Reimesch Koefoed (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Direktion: Bjørn Stiedl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Revisor: BONITA FRUGT OG BLOMSTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: Allan Lucas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-16 tilføjes Navne: QRS 29 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-15 fjernes Navne: GRINDTEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-03 tilføjes Navne: GRINDTEX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-02 fjernes Navne: SLP NR. 10855 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-02-15 fjernes Binavne: ZENTI BYG A/S, BIRMO MILJEU A/S, BIRMO MADRASSER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Bestyrelse: Peder Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Direktion: Peder Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 3., 1456 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-05-29 tilføjes Bestyrelse: Peder Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Bibranche: Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-05-29 tilføjes Binavne: ZENTI BYG A/S, BIRMO MILJEU A/S, BIRMO MADRASSER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Direktion: Peder Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af boligtekstiler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-05-29 tilføjes Navne: SLP NR. 10855 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-05-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Revisor: Allan Lucas, K-1998 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)