Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom Kenneth Hansen | 15.01.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tom Kenneth Hansen | 29.12.2023 | 14.01.2024 | adm. dir |
Anders Torbjörn Nord | 13.02.2014 | 29.12.2023 | adm. dir |
Torben Arne Jensen | 30.11.1992 | 13.02.2014 | direktør |
Kurt Schjørring | 30.08.1966 | 30.11.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mirela Camdzic | 15.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Anders Torbjörn Nord | 15.01.2024 | formand |
Tom Kenneth Hansen | 01.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mirela Camdzic | 28.12.2023 | 14.01.2024 | formand |
Anders Torbjörn Nord | 06.11.2013 | 14.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Stefan Tinnfält | 01.01.2002 | 28.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans Carlsson | 12.10.2000 | 01.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Egede Budtz | 10.10.1997 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Torben Arne Jensen | 10.02.1995 | 13.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Birger Andersson | 30.08.1966 | 12.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ole Nørregaard | 30.08.1966 | 10.10.1997 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Schjørring | 30.08.1966 | 10.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Gøran Sigvard Hillerbrand | 30.08.1966 | 24.02.1988 | bestyrelsesmedlem |