Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1991-05-16 fjernes Navne: S.B. ANDERSSON TOTALENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 169, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Bestyrelse: Claus Bruun Andersson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-15 fjernes Direktion: Steen Bruun Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Bestyrelse: Jørn Ulrik Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-28 tilføjes Vedtægter: 1986-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rungsted Strandvej 169, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Bestyrelse: Jørn Ulrik Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Direktion: Steen Bruun Andersson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Navne: S.B. ANDERSSON TOTALENTREPRISE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)