Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-01-05 fjernes Navne: INGER LOUISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 82, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Direktion: Jørgen Holmstrøm-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-03 fjernes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri samt investering og havd der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Vedtægter: 1996-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-15 tilføjes Navne: INGER LOUISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-14 fjernes Navne: JØRGEN HOLMSTRØM HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 tilføjes Revisor: POUL ELLEHAMMER HANSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-01 fjernes Revisor: EG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-18 fjernes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 82, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Direktion: Jørgen Holmstrøm-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Navne: JØRGEN HOLMSTRØM HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Revisor: Alex Michael Ankjær-Jensen, EG INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)