Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Ejerskaber |
Den 2016-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1256 København K (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Legale ejere: Margit Ella Retvig (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Navne: TEMAR INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1987-05-15 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2016-04-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2014-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2014-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-09 fjernes Direktion: Betina Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-21 fjernes Revisor: Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2016-05-17)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-08 tilføjes Direktion: Margit Ella Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 fjernes Direktion: Bent Ole Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-08 tilføjes Legale ejere: Margit Ella Retvig (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1997-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansiering og investering samt handel, byggeri og udlejning (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1997-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1997-03-06 tilføjes Vedtægter: 1997-03-06 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1996-11-29 tilføjes Direktion: Betina Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 fjernes Direktion: Helge Erhard Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-02 fjernes Direktion: Betina Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-25 fjernes Direktion: Bent Ole Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-26 fjernes Bestyrelse: Margit Ella Retvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-13 fjernes Revisor: Michael Frankild Brabrand (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-15 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1988-06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1987-05-15 tilføjes Omlægningsperiode start: 1987-05-15 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 33, 1256 København K (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Bestyrelse: Margit Ella Retvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Direktion: Bent Ole Retvig (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1976-12-22 tilføjes Navne: TEMAR INVEST ApS (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Revisor: Michael Frankild Brabrand, Jens Jørgen Høgsberg Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-05-17)
Den 1976-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ApS KBIL 38 NR. 1581. (offentliggjort 2016-01-27)
Den 1996-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NICE INVEST A/S. (offentliggjort 2016-04-25)