Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2002-11-28 fjernes Binavne: FLORA KRYSTAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 fjernes Bestyrelse: Birgitte Birch Greve (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Direktion: Ole Langemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1976-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1975-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 fjernes Navne: OLE LANGEMARK VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Omlægningsperiode start: 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Revisor: G & N Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: langemark@olvas.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: langemark@olvas.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og fabrikation og dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-29 tilføjes Vedtægter: 1995-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-22 fjernes Bestyrelse: Orla Lund Ankersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-23 fjernes Revisor: DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-24 fjernes Revisor: G & N REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 fjernes Bestyrelse: Birgitte Birch Greve (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1980-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vallensbækvej 20, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Birch Greve (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Binavne: FLORA KRYSTAL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Direktion: Ole Langemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1976-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1975-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Navne: OLE LANGEMARK VÆRKTØJ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Revisor: G & N REVISION ApS, DL Revision Jens Danstrup Larsen Statsautoriserede Revisorer, G & N Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)