Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-05-31 fjernes Binavne: IH SOFTWOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 15, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 fjernes Bestyrelse: Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Direktion: Martin Grome (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@iht.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 fjernes Navne: INTERNATIONALT HÅRDTTRÆ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 15, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 15, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-08 fjernes Bestyrelse: Robert Anton Leo Marie Hunink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-07 tilføjes Bestyrelse: Carsten Boye Engelbrecht Vindnæs (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 fjernes Bestyrelse: Lars Munch Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Direktion: Martin Grome (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 fjernes Direktion: Lars Munch Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, rederivirksomhed, finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening, af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-07 tilføjes Vedtægter: 2006-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 tilføjes Bestyrelse: Robert Anton Leo Marie Hunink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Bestyrelse: Walter Ottiger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@iht.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriområdet 15, 8732 Hovedgård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-06 tilføjes Bestyrelse: Walter Ottiger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Binavne: IH SOFTWOOD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Direktion: Lars Munch Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-06 tilføjes Navne: INTERNATIONALT HÅRDTTRÆ A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)