Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2022-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreager 15, 6280 Højer (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Legale ejere: Niels Silberg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Navne: N S ApS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1980-09-30 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1979-07-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Reelle ejere: Niels Silberg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2022-02-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2021-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-20 fjernes Direktion: Niels Silberg (direktion) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2019-02-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-12 fjernes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2019-02-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreager 15, 6280 Højer (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreager 15, 6280 Højer (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2006-02-28 tilføjes Revisor: TØNDER REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2006-02-28 fjernes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, kapitalanbringelse og formueforvaltning samt udlejning af selskabets ejendomme. (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2005-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 475.000,00 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2005-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2005-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2005-07-12 tilføjes Vedtægter: 2005-07-12 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2004-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreager 15, 6280 Højer (offentliggjort 2004-03-02)
Den 2004-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejerslevvej 5, 6280 Højer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-26 fjernes Bestyrelse: Kristian Jessen Silberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-02-17)
Den 2002-12-11 tilføjes Navne: N S ApS (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2002-12-10 fjernes Navne: N S A/S (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-11-28)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-09-20)
Den 2000-02-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-17 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-08 tilføjes Bestyrelse: Vitus Bøjsen Silberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-08 fjernes Bestyrelse: Yvonne Silberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-08 tilføjes Navne: N S A/S (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-02-07 fjernes Navne: N. SILBERG MØBLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-01 fjernes Bestyrelse: Valborg Marie Silberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1980-09-30 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1979-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1979-07-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1973-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejerslevvej 5, 6280 Højer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-02-23 tilføjes Bestyrelse: Valborg Marie Silberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-02-23 tilføjes Direktion: Niels Silberg (direktion) (offentliggjort 2021-09-20)
Den 1973-02-23 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-02-23 tilføjes Legale ejere: Niels Silberg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1973-02-23 tilføjes Navne: N. SILBERG MØBLER A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-02-23 tilføjes Reelle ejere: Niels Silberg (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1973-02-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1973-02-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-02-23)
Den 1973-02-23 tilføjes Revisor: Karl Heinz Michelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1973-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1973-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-20)