Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2016-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 10, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Legale ejere: Niels Per Lindgaard (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 14. MAJ 1993 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Omlægningsperiode start: 1996-11-01 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-05-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2016-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-20 fjernes Bestyrelse: Jesper Bodilsen Lindgaard (formand) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-20 fjernes Direktion: Hanne Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Kultoft Lorentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-04-27 fjernes Bestyrelse: Niels Per Lindgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-09-22 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bodilsen Lindgaard (formand) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-09-21 fjernes Bestyrelse: Hanne Lindgaard (formand) (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2015-09-22 tilføjes Direktion: Hanne Lindgaard (direktør) (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2015-09-22 fjernes Direktion: Niels Per Lindgaard (direktion) (offentliggjort 2015-09-23)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, håndværk samt udlejning. (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Legale ejere: Niels Per Lindgaard (offentliggjort 2016-10-08)
Den 2001-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med en direktør. (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2001-05-30 tilføjes Vedtægter: 2001-05-30 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-12-31 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1996-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-11-01 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1996-04-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 14. MAJ 1993 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1993-05-17 fjernes Navne: D. DANIELSENS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-17 fjernes Bestyrelse: Hans Sylvestersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Direktion: Daniel Peter Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugbjergvej 10, 8260 Viby J (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1958-12-18 tilføjes Bestyrelse: Hans Sylvestersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-12-18 tilføjes Direktion: Daniel Peter Danielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-12-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1958-12-18 tilføjes Navne: D. DANIELSENS TØMMERHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1958-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1958-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1958-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1958-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1958-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-10-08)
Den 1958-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-30)