Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Møller Holm | 19.03.2004 | 18.05.2011 | direktion |
Niels Møller Holm | 03.10.2024 | 19.03.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Kristian Bisgaard | 25.03.2010 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Gunnar Jensen | 02.04.2009 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Ole Baadsgaard | 02.04.2009 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Frank Egeløv Jørgensen | 02.04.2009 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Birgitte Rørbæk Nielsen | 01.04.2006 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Peter Møller Wormslev | 05.04.2004 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Carlo Bach Greve | 19.03.2004 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Hans Dahlgård Bugge | 19.03.2004 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Henrik Gøttrup Christensen | 19.03.2004 | 01.04.2006 | bestyrelse |
Erling Skødt | 22.03.1995 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Henry Laustsen | 03.10.2024 | 18.05.2011 | bestyrelse |
Verner Andersen | 03.10.2024 | 25.03.2010 | bestyrelse |
Thyge Trads | 03.10.2024 | 02.04.2009 | bestyrelse |
Finn Andreas Sørensen | 03.10.2024 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Ib Christensen | 03.10.2024 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Niels Kristian Bisgaard | 03.10.2024 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Birger Sivebæk Frandsen | 03.10.2024 | 19.03.2004 | bestyrelse |
Jens Christian Pedersen | 03.10.2024 | 22.03.1995 | bestyrelse |
Erling Daugbjerg | 03.10.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |