Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1994-08-31 fjernes Navne: SPARE PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Peder Wessels Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Revisor: Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Bestyrelse: Jytte Wilhelmi Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Direktion: Poul Henning Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-16 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-15 tilføjes Vedtægter: 1984-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peder Wessels Vej 11, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Bestyrelse: Jytte Wilhelmi Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Direktion: Poul Henning Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Navne: SPARE PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Bormann og Bjørn, Svend Aage Heinsvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1944-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)