Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bisgård Jensen | 02.02.2016 | 11.02.2017 | adm. dir |
Stig Jørgensen | 27.03.2002 | 02.02.2016 | adm. dir |
Ulrik Houmøller | 08.06.1946 | 27.03.2002 | direktion |
Erik Demant | 08.06.1946 | 10.05.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Orla Kielgast Poulsen | 02.02.2016 | 11.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bisgård Jensen | 02.02.2016 | 11.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torkild Pedersen Hansen | 02.02.2016 | 11.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Christian Anthon Rødin-Nielsen | 02.02.2016 | 11.02.2017 | formand |
Jakob Junker Jespersen | 07.04.2014 | 02.02.2016 | bestyrelse |
Tom Andresen | 02.04.2012 | 30.09.2015 | bestyrelse |
Stig Jørgensen | 08.06.1946 | 02.02.2016 | bestyrelse |
Knud Erik Jørgensen | 08.06.1946 | 22.05.2015 | bestyrelse |
Ebbe Birkebæk | 08.06.1946 | 22.05.2015 | bestyrelse |
Knud Svinding | 08.06.1946 | 02.04.2012 | bestyrelse |
Flemming Johannes Kroer | 08.06.1946 | 30.03.2007 | bestyrelse |
Edith Ingeborg Gudrun Frederiksen | 08.06.1946 | 02.04.2002 | bestyrelse |
Lars Frederik Christensen | 08.06.1946 | 09.07.1995 | bestyrelse |
Niels Ibsen | 08.06.1946 | 05.07.1994 | bestyrelse |
Ejner Johannes Rasmussen | 08.06.1946 | 20.06.1989 | bestyrelse |