Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Nielsen | 22.09.2008 | 04.03.2009 | adm. dir |
Finn Strier Poulsen | 01.09.2001 | 26.09.2008 | adm. dir |
Jens Nielsen | 01.09.2001 | 26.03.2008 | direktion |
Svend Aage Binderup | 18.09.2024 | 31.03.1992 | direktion |
Povl Jørgen Lyebalk | 18.09.2024 | 31.03.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anna Breum Andersen | 26.03.2008 | 04.03.2009 | næstformand |
Alma Charlotte Brøndum | 26.03.2008 | 27.11.2008 | bestyrelse |
Anders Kristian Henriksen | 26.03.2008 | 27.11.2008 | personlig_suppleant |
Lotte Larsen | 26.03.2008 | 27.11.2008 | personlig_suppleant |
Jan Middelboe | 26.03.2008 | 26.09.2008 | bestyrelse |
Jens Belling | 01.04.2007 | 05.01.2009 | bestyrelse |
Carl Christian Nielsen | 18.03.2005 | 26.10.2008 | bestyrelse |
Egon Korsbæk | 30.03.2004 | 04.03.2009 | formand |
Michael Christensen | 30.03.2004 | 27.11.2008 | bestyrelse |
Kurt Hjortflod Dupont | 30.03.2004 | 27.11.2008 | personlig_suppleant |
Poul Hansen | 01.04.2000 | 30.03.2004 | bestyrelse |
Ole Høholt Frederiksen | 01.04.2000 | 30.03.2004 | personlig_suppleant |
Vagn Hav Christensen | 11.08.1999 | 27.11.2008 | bestyrelse |
Karlo Kjær | 21.03.1996 | 18.03.2005 | bestyrelse |
Helle Kragh Hansen | 13.03.1996 | 01.04.2000 | personlig_suppleant |
Morten Brix | 13.03.1996 | 11.08.1999 | bestyrelse |
Jens Albæk Olsen | 13.03.1996 | 11.08.1999 | personlig_suppleant |
Aage Skov Christophersen | 18.09.2024 | 04.03.2009 | bestyrelse |
Jørn Østergaard Jensen | 18.09.2024 | 26.03.2008 | bestyrelse |
Jens Peter Mortensen | 18.09.2024 | 26.03.2008 | næstformand |
Keld Ingolf Agesen | 18.09.2024 | 31.03.2007 | bestyrelse |
Valdemar Johannes Møller | 18.09.2024 | 30.03.2004 | formand |
Gunnar Peder Vinther Mortensen | 18.09.2024 | 26.03.2003 | bestyrelse |
Henning Windeløv Sørensen | 18.09.2024 | 26.03.2003 | bestyrelse |
Sonja Kjeldsen | 18.09.2024 | 01.04.2000 | bestyrelse |
Karsten Widerholdt Jensen | 18.09.2024 | 01.04.2000 | personlig_suppleant |
Søren Nielsen | 18.09.2024 | 04.06.1996 | personlig_suppleant |
Birte Falksen Andersen | 18.09.2024 | 04.06.1996 | personlig_suppleant |
Niels Kristian Algreen Bønløkke | 18.09.2024 | 21.03.1996 | bestyrelse |
Anders Kristian Henriksen | 18.09.2024 | 13.03.1996 | bestyrelse |
Tage Ogstrup | 18.09.2024 | 26.04.1994 | formand |
Valdemar Johannes Møller | 18.09.2024 | 26.04.1994 | formand |
Lars Moustsen Olesen | 18.09.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Jørgen Kirk | 18.09.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Poul Hahn-Pedersen | 18.09.2024 | 31.03.1992 | bestyrelse |
Anne Margrethe Brix Bech | 18.09.2024 | 31.03.1992 | personlig_suppleant |
Karsten Nørregaard Larsen | 18.09.2024 | 30.08.1991 | bestyrelse |
Jørn Østergaard Jensen | 18.09.2024 | 30.08.1991 | personlig_suppleant |
Christian Georg Poulsen | 18.09.2024 | 13.02.1991 | bestyrelse |
Aage Birtan Nørskou Pedersen | 18.09.2024 | 06.04.1990 | bestyrelse |
Ole Christian Frost Olesen | 18.09.2024 | 06.02.1989 | bestyrelse |
Jens Simonsen Vestergaard | 18.09.2024 | 06.02.1989 | bestyrelse |