Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Ejerskaber |
Den 2001-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Florasvej 2, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 fjernes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 fjernes Navne: VEJLE OPLANDS STRØMFORSYNING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-30 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Virksomhedsform: 130 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1964-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Florasvej 2, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Hovedbranche: Elforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Navne: VEJLE OPLANDS STRØMFORSYNING (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 130 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1964-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S ELSAM. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1964-04-08 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S SKÆRBÆKVÆRKET. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1995-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: I/S ÅRHUS KULTERMINAL. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: 60 KV SYDØSTJYLLAND I/S. (offentliggjort 2001-08-22)