Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-03-05 fjernes Binavne: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 fjernes Direktion: Flemming Aunbøl Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-03 fjernes Navne: ApS AF 20. MAJ 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2008-03-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Revisor: Hans Buus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-21 tilføjes Navne: ApS AF 20. MAJ 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-20 fjernes Navne: ANDERSEN & VENDELBO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 2, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 63, 6701 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-20 tilføjes Direktion: Poul Vilhelm Merrild (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Direktion: Esbern Vendelbo Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og administration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 tilføjes Vedtægter: 1999-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-20 fjernes Bestyrelse: Esbern Vendelbo Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-24 tilføjes Revisor: Hans Buus Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-24 fjernes Revisor: Richard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Bestyrelse: Richard Houstrup Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Direktion: Richard Houstrup Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-18 fjernes Revisor: Kai Åge Riisgård Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-12 tilføjes Navne: ANDERSEN & VENDELBO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-11 fjernes Navne: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-02 fjernes Bestyrelse: Paula Marie Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 63, 6701 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-29 tilføjes Bestyrelse: Paula Marie Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Binavne: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Direktion: Richard Houstrup Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-29 tilføjes Navne: REVISIONSKONTORET I ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Revisor: Kai Åge Riisgård Christiansen, Richard Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1975-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)