Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-22 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-21 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2023-06-21 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-08-25 (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Direktion: Oda Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Oda Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2022-08-23 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kornblomstvej 20, 8585 Glesborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Glesborg Kærvej 20, 8585 Glesborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glesborg Kærvej 20, 8585 Glesborg (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Glesborg Kærvej 20, 8585 Glesborg (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 tilføjes Direktion: Oda Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2004-04-14 fjernes Direktion: Henning Boe Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-10-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri, entreprenørvirksomhed, fremstilling af og handel med byggematerialer, handel med ejendomme, besiddelse, udlejning, finansiering og anden lignende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-13 tilføjes Kapital (Kapital): 151.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-13 tilføjes Legale ejere: Oda Pedersen (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2003-10-13 tilføjes Reelle ejere: Oda Pedersen (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2003-10-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2003-10-13 tilføjes Vedtægter: 2003-10-13 (offentliggjort 2023-06-27)
Den 2002-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glesborg Kærvej 20, 8585 Glesborg (offentliggjort 2002-05-08)
Den 2002-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanneshøjvej 60, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Revisor: JCN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 fjernes Revisor: KR AF 3. MAJ 2001 STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-07-01 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-02-15 tilføjes Navne: f H Fjellerup ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-14 fjernes Navne: F.H. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-11-28 tilføjes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-28 fjernes Revisor: Jens Jørgen Tolstrup Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-28 tilføjes Navne: F.H. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-10-27 fjernes Navne: FJELLERUP HUSE ApS, FJELLERUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanneshøjvej 60, 8585 Glesborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-28 tilføjes Direktion: Henning Boe Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-11-28 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-28 tilføjes Navne: FJELLERUP HUSE ApS, FJELLERUP (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-27)
Den 1984-11-28 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Tolstrup Hansen, KR AF 3. MAJ 2001 STATSAUTORISERETREVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-23)