Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Interessenter | ||||
Hovedbranche | Reelle ejere | Navne | Virksomhedsform |
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbygårdsvej 10, 8240 Risskov (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbygårdsvej 48, 1. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2014-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: fenders@fenders.dk (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2014-02-02 fjernes Kontaktoplysninger: fenders@fenders.dk (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbygårdsvej 48, 1. th., 8240 Risskov (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2008-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 127, 7080 Børkop (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2008-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: fenders@fenders.dk (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2008-01-31 fjernes Interessenter: Peter Stub Lauridsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-02 tilføjes Reelle ejere: Michael William Bisumbule Jensen, Anders Tind (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 127, 7080 Børkop (offentliggjort 2006-12-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 127, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2003-12-31 tilføjes Interessenter: Michael William Bisumbule Jensen (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-30 fjernes Interessenter: Tommy Thiel Rasmussen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Interessenter: Anders Tind (offentliggjort 1999-11-17)
Den 1998-12-30 fjernes Interessenter: Oluf Winther, Michael Nørgaard (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-05-01 tilføjes Interessenter: Michael Nørgaard (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1996-01-01 tilføjes Interessenter: Oluf Winther (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1992-01-01 tilføjes Interessenter: Tommy Thiel Rasmussen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1987-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hagenvej 127, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-11 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-11 tilføjes Interessenter: Peter Stub Lauridsen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1987-11-11 tilføjes Navne: FENDERS/P A UDLEJNING I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)