Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skødebjergvej 13, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-02-28 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-02-28 fjernes Interessenter: Aksel Svendsen Knudsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-02-28 fjernes Navne: AKSEL KNUDSEN (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-02-28 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skødebjergvej 13, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skødebjergvej 13, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-07-17 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-07-16 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skødebjergvej 13, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Interessenter: Aksel Svendsen Knudsen (offentliggjort 2021-07-19)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: AKSEL KNUDSEN (offentliggjort 2021-07-19)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-07-19)