Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | Direktion | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Børsnoteret | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2007-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AXCEL IKU INVEST ApS. (offentliggjort 2017-03-16)
Den 2010-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: FLUISENSE ApS. (offentliggjort 2016-01-08)
Den 2010-11-20 sletter virksomheden Ejerskaber: ST. STRANDSTRÆDE INVEST ApS. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: J. SCHRØDER INVEST ApS. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MERMAID CARE A/S. (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2014-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: DSJ ApS. (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2014-07-09 sletter virksomheden Ejerskaber: FÆLLES INVEST A/S. (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2014-12-08 sletter virksomheden Ejerskaber: MC2 Therapeutics A/S. (offentliggjort 2017-03-14)
Den 2014-12-11 sletter virksomheden Ejerskaber: JSD ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-12-22 sletter virksomheden Ejerskaber: LAROMINI ApS. (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FLUISENSE ApS. (offentliggjort 2016-08-26)
Den 2016-05-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Investeringsselskabet AD Invest ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2016-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: FLUISENSE ApS. (offentliggjort 2019-10-21)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MC2 Therapeutics A/S. (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: MEQU A/S. (offentliggjort 2018-07-17)
Den 2017-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MERMAID CARE A/S. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: GO DREAM Holding ApS. (offentliggjort 2019-07-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Bestyrelse: Kurt Smedegaard Ottesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Binavne: Johan Schrøder ApS, IRW2 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Direktion: Mette Vagner Johannesen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Kontaktoplysninger: mvj@invest300492.dk (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET J.S.R. AF 1.11.83 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30.4.1992 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Reelle ejere: Johan Schrøder (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-26 tilføjes Binavne: Johan Schrøder ApS, IRW2 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-25 fjernes Binavne: IRW2 A/S, Johan Schrøder A/S (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-15 tilføjes Binavne: Johan Schrøder A/S (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-22 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30.4.1992 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30.4.1992 A/S (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-08-22 tilføjes Vedtægter: 2019-08-22 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Vedtægter: 2019-06-17 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-16 fjernes Legale ejere: JOHAN SCHRØDER A/S (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-29 tilføjes Bestyrelse: Morten Schrøder (næstformand) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-04-28 fjernes Bestyrelse: Morten Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-04-05 fjernes Bestyrelse: Johan Schrøder (formand) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-14 tilføjes Bestyrelse: Kurt Smedegaard Ottesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET J.S.R. AF 1.11.83 ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Schrøder (næstformand) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2017-09-25 fjernes Bestyrelse: Steen Rasborg (næstformand) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-09-24 fjernes Bestyrelse: Michael Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i samt drive handels- og industrivirksomhed i ind- og udland samt foretage kapitalplacering i andre former for værdipapirer (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2015-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og en direktør i forening eller hver af disse i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2015-01-02 tilføjes Vedtægter: 2015-01-02 (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mvj@invest300492.dk (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-09-22 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-31 fjernes Direktion: Erik Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2011-04-15 tilføjes Direktion: Mette Vagner Johannesen (adm. dir) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-03 tilføjes Bestyrelse: Morten Schrøder (bestyrelse) (offentliggjort 2019-05-10)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-03-11)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-21 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-27 fjernes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Børsnoteret: true (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 2. tv., 1255 København K (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2004-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-26 tilføjes Legale ejere: JOHAN SCHRØDER A/S (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 264.272.900,00 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1995-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1994-10-10 fjernes Bestyrelse: Carsten Grubb (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1994-10-10 fjernes Direktion: Carsten Grubb (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-10-10 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 30.4.1992 A/S (offentliggjort 2019-08-26)
Den 1992-10-09 fjernes Navne: STRUERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-30 tilføjes Reelle ejere: Johan Schrøder (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1992-07-02 fjernes Bestyrelse: Michael Adolf Rückert (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-05-11 fjernes Bestyrelse: Per Frants Møller (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-05-11 fjernes Direktion: Ulrik Høeg (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-05-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1992-03-13 fjernes Bestyrelse: Henning Bøtker-Nielsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-10-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Ekström (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-10-09 fjernes Direktion: Carsten Grubb (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-03-13 fjernes Bestyrelse: Birthemari Zandra Høgh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1990-03-13 fjernes Revisor: V.C. & J.P. HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-11-01 fjernes Bestyrelse: Rino Mortensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-11-01 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1989-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1988-10-12 fjernes Revisor: HAJAMO INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-12-01 fjernes Revisor: V.C. & J.P. HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 24.665.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 665.000,00 (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1987-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1985-09-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1973-09-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2002-03-11)
Den 1973-09-05 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kobbelvænget 75, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-12 tilføjes Bestyrelse: Rino Mortensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1972-12-12 tilføjes Binavne: IRW2 A/S (offentliggjort 2019-08-26)
Den 1972-12-12 tilføjes Direktion: Carsten Grubb (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1972-12-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-12 tilføjes Navne: STRUERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1972-12-12 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1972-12-12 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1972-12-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-23)
Den 1972-12-12 tilføjes Revisor: V.C. & J.P. HERNING A/S, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HAJAMO INVEST A/S, HAJAMO INVEST A/S, V.C. & J.P. HERNING A/S, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-25)
Den 1972-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 1972-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-23)