Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Poul Michaelsen | 11.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Bekker Larsen | 20.11.1998 | 11.03.2024 | direktør |
Preben Bekker Larsen | 29.12.1975 | 01.04.2022 | direktør |
Ole Bekker Larsen | 29.12.1975 | 27.08.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Michaelsen | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pia Cathrin Flinthøj | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Johan Michaelsen | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birthe Gam Larsen | 03.11.2020 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bekker Larsen | 04.09.2001 | 13.06.2019 | formand |
Steen Hasselriis | 29.11.2000 | 04.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Betina Bekker Larsen | 20.11.1998 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annette Frøslev Larsen | 20.11.1998 | 03.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Bekker Larsen | 29.12.1975 | 11.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bekker Larsen | 29.12.1975 | 03.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Gam Larsen | 29.12.1975 | 17.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bekker Larsen | 29.12.1975 | 27.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bekker Larsen | 29.12.1975 | 01.07.1994 | bestyrelsesmedlem |