Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarken 2, 6823 Ansager (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelund 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-10-04 tilføjes Binavne: XIO - Intelligent Farming A/S, XIO - Farming A/S (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-27 tilføjes Navne: XIO A/S (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-26 fjernes Navne: SG af 18.09.2024 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Navne: SG af 18.09.2024 ApS (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-27 tilføjes Vedtægter: 2024-09-27 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Vedtægter: 2024-09-18 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelund 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2024-10-04)
Den 2024-09-18 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Yde Jensen (næstformand) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Direktion: Henning Jensen (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-09-30 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-09-18 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Legale ejere: SKOV A/S. GLYNGØRE (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Stiftere: SKOV A/S. GLYNGØRE (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-18)