Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bjergsø(virk.: 53) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 1,89 % | 1,89 % |
Polly Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stella Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 1,70 % | 1,70 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Stella Bjergsø Pang | 01.11.2013 | Rahbeks Alle 32, 1801 Frederiksberg C |
Polly Bjergsø Pang | 30.12.2013 | Rahbeks Alle 32, 1801 Frederiksberg C |
Mikkel Bjergsø | 26.06.2020 | Frydendalsvej 27A, 1809 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (21) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
BJERGSØ HOLDING ApS | 34696349 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Beer Geek MBB Holding ApS | 40178503 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Beer Geek MSP Holding ApS | 40178481 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CRAFT BEER BAR HOLDING ApS | 34740283 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Craft Brewery Holding ApS | 37747416 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Fly High Club ApS | 38969501 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Jægergårdsgade Bar ApS | 37060283 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
KØDBYEN BRYGPUB ApS | 35864237 | NORMAL | Restauranter (561010) |
MIKKELLER ApS | 34602824 | NORMAL | Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (463410) |
Mexican Ranger ApS | 38387367 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Mikkel Bjergsø Holding 2024 ApS | 45080811 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mikkel Bjergsø Holding ApS | 41442239 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Mikkeller DK Bars ApS | 32297757 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Mikkeller Roller Coaster ApS | 44558998 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Mikkellerbar Årsdale ApS | 38820834 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Noodle Masters ApS | 44219204 | NORMAL | Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. (108900) |
Polly B Pang Holding ApS | 45080803 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Ramen Copenhagen ApS | 37002992 | NORMAL | Restauranter (561010) |
STEFANSGADE BAR ApS | 34895023 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Stella B Pang Holding ApS | 45080781 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Stellapolly Craft Beer ApS | 36965231 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 17.09.2024 og angivet som gældende fra 11.09.2024 (5 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Mikkel Berg Holding ApS | 31363144 |
Mikkel Beyer Holding ApS | 40726381 |
mikkelbirkeholm.dk | 41260378 |
Mikkel Bischoff Media | 45021386 |
Mikkel Bjergsø Holding 2024 ApS | 45071898 |
Mikkel Bjergsø Holding ApS | 41442239 |
Mikkel Bjerregaard | 40867392 |
Mikkel Blaabjerg Film Holding ApS | 42926701 |
Mikkel Blaabjerg Poulsen Film | 26759951 |
Mikkel Bloch Holding ApS | 39997738 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Bjergsø(virk.: 53) Reelle ejere | 33 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 |
Polly Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stella Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 63 % | 0 % | 2 % | 0 % | 32 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Bjergsø(virk.: 53) Reelle ejere | 12 | 58 | 2 | 48 |
Polly Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stella Bjergsø Pang(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 12 | 58 | 2 | 50 |
Pct. | 10 % | 48 % | 2 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |