Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jellingvej 9, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Bestyrelse: Tim Rosenkrantz Buur (formand) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Direktion: Mikkel Rodkjær (direktør) (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-10-01 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 468.750,00 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Legale ejere: Frontsound ApS, Makro Holding ApS, C. Bering Holding ApS, M. Rodkjær Holding ApS, S. Fischer Holding ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Navne: Profox Holding A/S (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Rodkjær, Martin Dehnhardt Krogfelt, Christian Bering Jensen, Mathias Skall Hansen, Søren Fischer Larsen, Morten Randa Kofoed (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Stiftere: S. Fischer Holding ApS, Makro Holding ApS, M. Rodkjær Holding ApS, Frontsound ApS, C. Bering Holding ApS (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Vedtægter: 2024-08-26 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-09-05)
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-05)