Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-09-01 tilføjes Direktion: Andreas Grønbæk Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@blannercompliance.dk (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-09-01 tilføjes Legale ejere: Mette Blanner Holding ApS, JBN Ventures ApS, Nørgaard Capital ApS, Bøge Capital ApS, BigHub Technologies ApS (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Universitetsbyen 14, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Formål: Udvikling af software, samt konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-12-31 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-09-01 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Navne: Complychain ApS (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Reelle ejere: Mette Blanner Holleufer, Andreas Grønbæk Nørgaard, Martin Bøge Jørgensen, Søren Hatting Hjertholm, Jonas Bukhave Nielsen (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Stiftere: Nørgaard Capital ApS, Mette Blanner Holding ApS, JBN Ventures ApS, Bøge Capital ApS, BigHub Technologies ApS (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Vedtægter: 2024-08-23 (offentliggjort 2024-08-23)
Den 2024-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-23)