Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 tilføjes Binavne: Svaneke Revision ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Navne: Din Revisor Svaneke ApS Godkendte revisorer (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-23 fjernes Navne: Din Revisor Svaneke ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-09-24 tilføjes Vedtægter: 2024-09-24 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-19 tilføjes Binavne: Din Revisor Bornholm ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 tilføjes Navne: Din Revisor Svaneke ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-18 fjernes Navne: Svaneke Revision / Din Revisor Bornholm ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-16 tilføjes Navne: Svaneke Revision / Din Revisor Bornholm ApS (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 tilføjes Vedtægter: 2024-08-19 (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-08-16 tilføjes Vedtægter: 2024-08-16 (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 3, 3740 Svaneke (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Direktion: Joan Gerdes Davies (direktør) (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed samt regnskabs- og bogholderimæssige aktiviteter, rådgivning i forbindelse hermed og beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-09-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-08-16 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Legale ejere: Bachsminde ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Reelle ejere: Joan Gerdes Davies (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Stiftere: Bachsminde ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-16)