Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-15 tilføjes Vedtægter: 2024-09-15 (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NIMO COMPANY ApS. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgærdet 16, 6000 Kolding (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Direktion: Mikkel Finn Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre virksomheder og hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-09-30 (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-08-13 (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Legale ejere: Mikkel Finn Hansen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Navne: HUJO Holding ApS (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Finn Hansen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Stiftere: Mikkel Finn Hansen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Vedtægter: 2024-08-13 (offentliggjort 2024-09-15)
Den 2024-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-16)